Informazioni su Andreas Probst
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Andreas Probst
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Probst
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004975087, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Nünlist AG, in Egerkingen, CHE-160.220.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4328301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nünlist, Kurt, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nünlist, Aldo, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nünlist, Roland, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Probst, Andreas, von Fulenbach, in Härkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004733769, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Wyss Elektro AG, elektrische Unternehmung, in Kappel (SO), CHE-105.745.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2015, Publ. 2475191).
Statutenänderung:
03.10.2019.
Sitz neu:
Härkingen.
Domizil neu:
Aeschlimatt 11, 4624 Härkingen.
Zweck neu:
Betrieb eines Geschäftes für elektrische Anlagen, Projektierung und Ausführungen von Installationen sowie Verkauf von elektrischen und anderen Apparaten aller Art. Kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern wie auch Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln oder veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Andreas, von Fulenbach, in Härkingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Michelle, von Härkingen, in Neuendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Sergio, von Härkingen, in Neuendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3647496, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Wyss Elektro AG, elektrische Unternehmung, in Kappel SO, CH-249.3.000.433-4, Betrieb eines Geschäftes für elektrische Anlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 25.11.2003, S. 11, Publ. 1275608).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenstein, Walter, von Engelberg, in Neuendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Andreas, von Fulenbach, in Härkingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.