Informazioni su Aldo Nünlist
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Aldo Nünlist
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005749617, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Fernsehgenossenschaft Egerkingen, in Egerkingen, CHE-104.071.726, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844503).
Statutenänderung:
19.04.2023.
Firma neu:
Fernsehgenossenschaft Egerkingen in Liquidation. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.04.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limacher, Heinrich, von Entlebuch, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nünlist, Aldo, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wagner, Christian, von Egerkingen, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
ST Schürmann Treuhand AG, in Egerkingen (CH-240.3.000.461-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Marcel, von Egerkingen, in Oberbipp, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälty, Pamela, von Lumnezia, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Arx, Bruno, von Egerkingen, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ST Schürmann Treuhand AG (CHE-368.403.482), in Egerkingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005650732, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Drogerie im Bahnhof AG, in Solothurn, CHE-397.993.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 16.05.2012, S.0, Publ. 6681722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nünlist, Aldo, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudolf von Rohr, Roland, von Kestenholz, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Andrea, von Bolken, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004975839, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Elektro Zimmerli AG, in Wynau, CHE-107.961.852, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3722513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nünlist, Kurt, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nünlist, Aldo, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nünlist, Roland, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].