Informazioni su Walter Langenstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Langenstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004901501, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Onyx Energie Mittelland AG, in Langenthal, CHE-101.075.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4307785).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Onyx Energie Dienste AG, in Langenthal (CHE-105.106.563), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 28'117'268.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'762'144.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Onyx Energie Netze AG, in Langenthal (CHE-108.724.964), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 104'007'518.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 56'314'275.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Nenniger, Thomas Urs, von Herbetswil, in Riedholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trächsel, Ronald Frank, von Aarburg, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Trächsel, Roland Frank];
Dietschi, Jörg, von Kestenholz, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Stephan, von Huttwil, in Härkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurth, Markus, von Attiswil, in Attiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenstein, Walter, von Engelberg, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser-Allemann, Manuela, von Wiedlisbach, in Merlischachen (Küssnacht (SZ)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4231283, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
AEK Energie AG, in Solothurn, CHE-105.967.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3604963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Urs, von Wynigen, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Martin Stefan, von Luzern, in Oberkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beekman, Jan-Piet, von Heiligenschwendi, in Ittigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prüssing, Mathias Georg, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Niklaus Darius Lukas, von Buchegg, in Buchegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Konrad, von Isenthal, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witschi, Sascha Alexander, von Bolligen, in Oberwil bei Büren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Bruno, von Huttwil, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasche, Michel, von Bolken, in Lüsslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Thomas, von Herbetswil und Däniken, in Riedholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kanngiesser, Antje, von Le Lieu, in Murten, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witschi, Stefan, von Büren an der Aare, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Sarina, deutsche Staatsangehörige, in Schwarzhäusern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenstein, Walter, von Engelberg, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurth, Markus, von Attiswil, in Attiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4201189, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Onyx Energie Dienste AG, in Langenthal, CHE-105.106.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Urs, von Wynigen, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Stephan, von Huttwil, in Härkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henzi, Martin, von Hergiswil bei Willisau, in Luterbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Thomas, von Walterswil (BE), in Luterbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenstein, Walter, von Engelberg, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.