Informazioni su Markus Kurth
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Kurth
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Kurth
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005523849, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BKW Energie AG, in Bern, CHE-103.258.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Suzanne Alice Dr., von Cham, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trächsel, Ronald, von Aarburg, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brütsch, Raphael, von Buch (SH), in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brand, Daniel, von Trachselwald, in Merzligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gränicher, Thomas, von Heimenhausen, in Urtenen-Schönbühl, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurth, Markus, von Attiswil, in Attiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004983368, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
AEK onyx AG, in Solothurn, CHE-269.104.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004928138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Walter, von Seeberg, in Oberdorf (SO), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Hans, von Trub, in Kehrsatz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurth, Markus, von Attiswil, in Attiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Boris, von Uezwil, in Buchs (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004901501, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Onyx Energie Mittelland AG, in Langenthal, CHE-101.075.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4307785).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Onyx Energie Dienste AG, in Langenthal (CHE-105.106.563), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 28'117'268.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'762'144.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Onyx Energie Netze AG, in Langenthal (CHE-108.724.964), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 104'007'518.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 56'314'275.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Nenniger, Thomas Urs, von Herbetswil, in Riedholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trächsel, Ronald Frank, von Aarburg, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Trächsel, Roland Frank];
Dietschi, Jörg, von Kestenholz, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Stephan, von Huttwil, in Härkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurth, Markus, von Attiswil, in Attiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenstein, Walter, von Engelberg, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser-Allemann, Manuela, von Wiedlisbach, in Merlischachen (Küssnacht (SZ)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.