Informazioni su Jürg Plattner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Plattner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004631486, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein WurzelFlügel, in Basel, CHE-282.848.316, Verein (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, S.0, Publ. 3247759).
Name neu:
Verein WurzelFlügel in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plattner, Jürg, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramstein, Christoph, von Muttenz, in Lausen, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2888327, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Basler Taube, für ein Haus der Philatelie in der Region Basel, in Basel, CHE-110.399.448, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2013, Publ. 7003798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uebelhart, Joseph, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plattner, Jürg, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Jörg, von Kestenholz, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Christoph, von Schenkon, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Ronco sopra Ascona];
Birseck-Treuhand AG (CHE-106.763.060), in Arlesheim, Revisionsstelle [bisher: Birseck-Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 2557187, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein WurzelFlügel, in Basel, CHE-282.848.316, c/o Institut für sinnzentrierte Führung GmbH, Stefan Schwarz, Eulerstr. 9, 4051 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
17.08.2015, 26.10.2015.
Zweck:
Der Verein betreibt auf der Basis christlicher Überzeugungen und Werte in Zusammenarbeit mit Behörden und Schulen Tagesstrukturangebote für Kinder und Jugendliche. Schulergänzende Tagesstrukturangebote beinhalten Betreuung, Förderung, Verpflegung und Hausaufgabenbetreuung innerhalb eines mit der Schule (und/oder Kindergarten) ausgehandelten Zeitrahmens in der Regel von Montag bis Freitag ausserhalb der Unterrichtszeiten. Je nach Bedarf können auch nur einzelne Teile wie z.B. der Mittagstisch für eine Schule/Kindergarten angeboten werden.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Vermögenserträge, Beiträge der Auftraggeber/innen, Eigenleistungen sowie Zuwendungen aller Art (Anschubfinanzierungen, Schenkungen, Legate, usw.).
Eingetragene Personen:
Plattner, Jürg, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Stefan, von Obersaxen, in Oberwil BL, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramstein, Christoph, von Muttenz, in Lausen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Walter, von Murgenthal, in Dornach, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.