Informazioni su Stefan Claude Schwarz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Stefan Claude Schwarz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2557187, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein WurzelFlügel, in Basel, CHE-282.848.316, c/o Institut für sinnzentrierte Führung GmbH, Stefan Schwarz, Eulerstr. 9, 4051 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
17.08.2015, 26.10.2015.
Zweck:
Der Verein betreibt auf der Basis christlicher Überzeugungen und Werte in Zusammenarbeit mit Behörden und Schulen Tagesstrukturangebote für Kinder und Jugendliche. Schulergänzende Tagesstrukturangebote beinhalten Betreuung, Förderung, Verpflegung und Hausaufgabenbetreuung innerhalb eines mit der Schule (und/oder Kindergarten) ausgehandelten Zeitrahmens in der Regel von Montag bis Freitag ausserhalb der Unterrichtszeiten. Je nach Bedarf können auch nur einzelne Teile wie z.B. der Mittagstisch für eine Schule/Kindergarten angeboten werden.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Vermögenserträge, Beiträge der Auftraggeber/innen, Eigenleistungen sowie Zuwendungen aller Art (Anschubfinanzierungen, Schenkungen, Legate, usw.).
Eingetragene Personen:
Plattner, Jürg, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Stefan, von Obersaxen, in Oberwil BL, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramstein, Christoph, von Muttenz, in Lausen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Walter, von Murgenthal, in Dornach, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1195785, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Gesellschaft zur Beratung von Führungskräften in schwierigen Phasen, in Riehen, CH-270.6.000.127-8, Verein (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2007, S. 6, Publ. 3980488).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuber-Burkhardt, Luzia, von Binningen, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, André, von Binningen, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann, Werner, von Attelwil, in Zeiningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Stefan, von Obersaxen, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1001699, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, publizierten TR-Eintrags Nr. 3765 vom 01.07.2013Verein Eulerstrooss Nüün, in Basel, CH-270.6.000.243-6, Verein (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 959067).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brigitte, Gysin, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Schwarz, Stefan, genannt Steve, von Obersaxen, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Vorstandes mit Einzelunterschrift]. .