Informazioni su Andrea Pellizzari
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Pellizzari
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006109444, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Saviva AG, in Brunegg, CHE-105.784.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2024, Publ. 1006021588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Markus, von Ehrendingen, in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Lena, von Signau, in Horgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stephan Revisions AG (CHE-103.892.287), in Muttenz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dautzenberg, Philipp, von Zürich, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellizzari, Andrea, von Worb, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Walter, von St. Margrethen, in Eschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005933649, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
POMONA SUISSE AG, in Kloten, CHE-116.173.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005661852).
Statutenänderung:
04.01.2024.
Firma neu:
D-Food AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dumont, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Germain-en-Laye (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Culioli, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dautzenberg, Philipp, von Zürich, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellizzari, Andrea, von Worb, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zigerlig, Ralf, von Oberriet (SG), in Corseaux, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle;
Hecq, Antoine Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huon, Laurent Jean-Marie, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nauche, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005931216, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
E.J. Gmür AG, in Zürich, CHE-107.833.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dumont, Eric, französischer Staatsangehöriger, in La Souterraine (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhosueCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dautzenberg, Philipp, von Zürich und deutscher Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellizzari, Andrea, von Worb, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zigerlig, Ralf, von Oberriet (SG), in Corseaux, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle;
Beer, Johann, von Breil/Brigels, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hecq, Antoine Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huon, Laurent Jean-Marie, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nauche, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].