Informazioni su Gilles Nauche
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gilles Nauche
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005974553, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
E.J. Gmür AG, in Zürich, CHE-107.833.220, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2024, Publ. 1005931216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauche, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005971204, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
D-Food AG, in Kloten, CHE-116.173.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2024, Publ. 1005933649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauche, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005933649, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
POMONA SUISSE AG, in Kloten, CHE-116.173.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2023, Publ. 1005661852).
Statutenänderung:
04.01.2024.
Firma neu:
D-Food AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dumont, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Saint-Germain-en-Laye (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Culioli, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dautzenberg, Philipp, von Zürich, in Muri bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pellizzari, Andrea, von Worb, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zigerlig, Ralf, von Oberriet (SG), in Corseaux, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle;
Hecq, Antoine Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huon, Laurent Jean-Marie, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nauche, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].