Informazioni su Ernst Obrist
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Obrist
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2868745, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Elektrizitäts-Genossenschaft Riniken (EGR), in Riniken, CHE-103.369.695, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2011, Publ. 6143676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist, Ernst, von Riniken, in Riniken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Jörg, von Untersiggenthal, in Riniken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüthrich, Daniel, von Trub, in Riniken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederer, Johannes Lukas, von Trimmis, in Riniken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1780865, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
REFUNA AG, in Böttstein, CHE-101.467.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1347591).
Statutenänderung:
18.09.2014.
Sitz neu:
Döttingen.
Domizil neu:
Beznau, 5312 Döttingen.
Zweck neu:
Energieversorgung im unteren Aaretal und den angrenzenden Gebieten im Interesse der versorgten Gemeinden;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Max, von Villigen, in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bugmann, Ueli, von Döttingen, in Döttingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Obrist, Ernst, von Riniken, in Riniken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnell, Urs, von Maienfeld, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Soland, René, von Rohr SO, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spuler, Felix, von Endingen, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dietrich, Dr. Philipp, von Grub AR, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühlmann, Peter, von Eggiwil, in Klingnau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenspach, Peter, von Amriswil, in Niederweningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5562992, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
NM-12 AG, in Brugg, CH-400.3.008.470-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2009, S. 2, Publ. 5378128).
Firma neu:
NM-12 AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.02.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Otto, von Stein AR, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrist, Ernst, von Riniken, in Riniken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Peter, von Stein AR, in Oberbözberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrist, Markus, von Brugg und Riniken, in Riniken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Rolf, von Stein AR, in Zeihen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].