Informazioni su Peter Bühlmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Bühlmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004772591, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Altersstiftung Klingnau, in Klingnau, CHE-109.833.834, Stiftung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, Publ. 2808549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Peter, von Eggiwil, in Klingnau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2808549, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Altersstiftung Klingnau, in Klingnau, CHE-109.833.834, Stiftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, Publ. 6527690).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Patrik, von Eschenbach (SG), in Klingnau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Goldingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Münzel, Edith Liliana, von Meilen, in Böttstein, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Münzel-Häfeli, Erika Liliana, in Klingnau];
Zimmermann, Daniel, von Döttingen, in Klingnau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühlmann, Peter, von Eggiwil, in Klingnau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mrose, Elvira, von Stadel und Magden, in Klingnau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nef, Walter, von Urnäsch, in Klingnau, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1780865, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
REFUNA AG, in Böttstein, CHE-101.467.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1347591).
Statutenänderung:
18.09.2014.
Sitz neu:
Döttingen.
Domizil neu:
Beznau, 5312 Döttingen.
Zweck neu:
Energieversorgung im unteren Aaretal und den angrenzenden Gebieten im Interesse der versorgten Gemeinden;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Max, von Villigen, in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bugmann, Ueli, von Döttingen, in Döttingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Obrist, Ernst, von Riniken, in Riniken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnell, Urs, von Maienfeld, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Soland, René, von Rohr SO, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spuler, Felix, von Endingen, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dietrich, Dr. Philipp, von Grub AR, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühlmann, Peter, von Eggiwil, in Klingnau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenspach, Peter, von Amriswil, in Niederweningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.