Informazioni su Dr. Philipp Dietrich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Philipp Dietrich
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Philipp Dietrich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005778018, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ARGOVIA Hydrogen AG (ARGOVIA Hydrogen SA) (ARGOVIA Hydrogen Ltd), in Möhlin, CHE-341.700.527, Germanenstrasse 10, 4313 Möhlin, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Wasserstoff-Versorgungssystemen und Anlagen respektive Komponenten (z.B. Filling-Panels) im Bereich Wasserstoffanwendungen sowie deren Wartung. Die Gesellschaft kann Wertschriften, Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und/oder in Anspruch nehmen und insbesondere Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte (einschliesslich Garantien, Bürgschaften oder Patronatserklärungen) gegen Entgelt oder unentgeltlich für oder mit direkte(n) oder indirekte(n) Mutter-, Tochter- und andere(n) verbundene(n) Gesellschaften eingehen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Aktien:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 05.05.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Dietrich, Dr. Philipp, von Eggersriet, in Untersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vock, Hans Jörg, von Wohlen (AG), in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voss, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Mumpf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005281590, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
H2 ENERGY AG, in Zürich, CHE-350.713.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arpagaus & Partner AG (CHE-113.845.237), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Philipp, von Eggersriet, in Untersiggenthal, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004749946, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hydrospider AG, in Opfikon, CHE-285.936.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641400).
Statutenänderung:
23.10.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 555'600.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 555'600.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
5'556 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britschgi, Roger, von Sarnen, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürst, Thomas, von Kerzers, in Olten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietrich, Philipp, von Eggersriet, in Untersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].