Informazioni su Richard Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Richard Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1125627, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Maschinengenossenschaft Altbüron-Grossdietwil, in Altbüron, CH-100.5.003.990-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7054558).
Firma neu:
Maschinengenossenschaft Altbüron-Grossdietwil in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.06.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Josef Koller, Mühlewaldstrasse 20, 6146 Grossdietwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Markus, von Altbüron, in Altbüron, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Müller, Richard, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bossert, Cyrill, von Altbüron, in Altbüron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Josef, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösiger, André, von Langenthal, in Altbüron, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Wisler, Franz, von Sumiswald, in Wynau, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5604428, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Maschinengenossenschaft Altbüron-Grossdietwil, in Altbüron, CH-100.5.003.990-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 11, Publ. 4384464).
Statutenänderung:
29.08.2009.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Die Genossenschafter können durch die GV zur Entrichtung eines Jahresbeitrages gemäss Statuten verpflichtet werden.] [gestrichen: Pflichten: Jeder der Genossenschaft neu Beitretende hat ein Eintrittsgeld gemäss Statuten zu leisten.]. Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zettel, Toni, von Altbüron, in Altbüron, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Markus, von Altbüron, in Altbüron, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bättig, Reto, von Altbüron, in Altbüron, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Richard, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Beisitzer];
Bösiger, André, von Untersteckholz, in Altbüron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3074888, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Käsereigenossenschaft Grossdietwil-Dorf, in Grossdietwil, CH-100.5.006.282-4, Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen der Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2004, S. 9, Publ. 2532838).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Grossdietwil-Dorf in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Alois Koller, Gondiswilerstrasse 12, 6146 Grossdietwil. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10.10.2005 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnieper, Stefan, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lingg, Christoph, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Alois, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Lustenberger, Hans Jörg genannt Jörg, von Wolhusen, in Luzern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Richard, von Grossdietwil und Altbüron, in Grossdietwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Kassier].