Informazioni su Hans Jörg Lustenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Jörg Lustenberger
Ultimi comunicati FUSC: Hans Jörg Lustenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005523890, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Apple a day GmbH, in Wolhusen, CHE-113.921.387, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S.12, Publ. 5192878).
Domizil neu:
Neuhöfli, 6114 Steinhuserberg.
Weitere Adressen:
Sonnenbergstrasse 70, 6005 Luzern (Postadresse).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Hans Jörg, von Wolhusen, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Wolhusen].
Numero di pubblicazione: 4203658, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Apple a day GmbH, in Wolhusen, CH-100.4.788.206-5, c/o Hans Jörg Lustenberger, Neuhöfli, 6114 Steinhuserberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.11.2007.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Lebensmittel- und Gesundheitsbereich sowie Verarbeitung von innovativen Lebensmitteln namentlich auf Lizenzbasis;
Handel mit Waren aller Art, vor allem im Lebensmittelbereich.
Stammkapital:
CHF 22'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Lustenberger, Hans Jörg, von Wolhusen, in Wolhusen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Limacher, Benno, von Wolhusen, in Wolhusen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Numero di pubblicazione: 3074888, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Käsereigenossenschaft Grossdietwil-Dorf, in Grossdietwil, CH-100.5.006.282-4, Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen der Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2004, S. 9, Publ. 2532838).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Grossdietwil-Dorf in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Alois Koller, Gondiswilerstrasse 12, 6146 Grossdietwil. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10.10.2005 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnieper, Stefan, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lingg, Christoph, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Alois, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Lustenberger, Hans Jörg genannt Jörg, von Wolhusen, in Luzern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Richard, von Grossdietwil und Altbüron, in Grossdietwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Kassier].