Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Alois Koller
Gondiswilerstrasse 12
6146 Grossdietwil
Informazioni su Käsereigenossenschaft Grossdietwil-Dorf in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.05.1941
Cancellazione dal registro delle imprese
14.08.2007
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Grossdietwil
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.5.006.282-4
IDI/IVA
CHE-106.624.062
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen der Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Käsereigenossenschaft Grossdietwil-Dorf in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4064930, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Käsereigenossenschaft Grossdietwil-Dorf in Liquidation, in Grossdietwil, CH-100.5.006.282-4, Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen der Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2006, S. 9, Publ. 3370716). Die Zustimmungen der Steuerverwaltungen liegen vor. Die Firma ist erloschen.
Numero di pubblicazione: 3370716, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Käsereigenossenschaft Grossdietwil-Dorf in Liquidation, in Grossdietwil, CH-100.5.006.282-4, Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen der Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2005, S. 8, Publ. 3074888). Die Liquidation ist durchgeführt. [Sobald die Zustimmungen der Steuerverwaltungen vorliegen, wird die Firma gelöscht.].
Numero di pubblicazione: 3074888, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Käsereigenossenschaft Grossdietwil-Dorf, in Grossdietwil, CH-100.5.006.282-4, Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen der Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2004, S. 9, Publ. 2532838).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Grossdietwil-Dorf in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Alois Koller, Gondiswilerstrasse 12, 6146 Grossdietwil. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10.10.2005 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnieper, Stefan, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lingg, Christoph, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Alois, von Grossdietwil, in Grossdietwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Lustenberger, Hans Jörg genannt Jörg, von Wolhusen, in Luzern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Richard, von Grossdietwil und Altbüron, in Grossdietwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Kassier].