Informazioni su René Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome René Müller
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5954766, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Boettcher AG, bisher in Zürich, CH-020.3.903.727-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2009, S. 28, Publ. 4886278).
Gründungsstatuten:
14.06.1977.
Statutenänderung:
03.12.2010.
Sitz neu:
Adligenswil.
Domizil neu:
Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil.
Zweck neu:
Handel mit sowie Produktion von Verbrauchs- und Gebrauchsgütern aller Art;
Kauf, Verkauf und Nutzung von Lizenzen und Marken;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten und Veräusserung von Immobilien.
Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Liberierung:
CHF 105'000.00.
Aktien:
300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien)), 300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 250.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.] [gestrichen: Aktiven und Passiven der Einzelfirma Ernst F. Boettcher, in Zürich zum Preise von CHF 12'000.--, der voll auf Grundkapital angerechnet.].[gestrichen: Uebernimmt ferner Büromobiliar und Büromaschinen gemäss Inventarliste vom 3.2.1973 zum Preise von CHF 15'000.--, der voll auf Grundkapital angerechnet.].[gestrichen: CHF 22'000.-- sind durch Verrechnung liberiert.].Publikationsorgan: SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hawelski, Sekunda, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süess Treuhand GmbH (CH-150.4.000.723-2), in Stansstad, Revisionsstelle (wie bisher);
Müller, René, von Laupersdorf, in Udligenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Müller-Haslimann, Catja C., von Luzern, Emmen und Laupersdorf, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Luzern und Laupersdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hawelski, Heinz, von Kilchberg ZH und Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stutz, Christian, von Horw und Volketswil, in Horw, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Boettcher AG, in Zürich, Führung von Auslieferungslagern mit Verkauf, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.112 vom 13.6.1994, S.3291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieler, Georg, von Hüttwilen und Zürich, in Birmensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hawelski, Heinz, von Kilchberg ZH und Zürich, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: von Zürich, in Kilchberg, Präsident und Delegierter);
Müller, René, von Laupersdorf, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien);
Müller-Haslimann, Catja C., von Luzern und Laupersdorf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.