Succursale (1)
Informazioni su Boettcher AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Boettcher AG
- Boettcher AG con sede a Adligenswil è una Società anonima nel ramo «Commercio di beni di consumo». Boettcher AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 18.10.1934.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 27.10.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Boettcher AG è iscritta con l’IDI CHE-107.837.488.
- Presso l'IPI 10 marchi o applicazioni sono stati registrati dell'azienda Boettcher AG.
- Aziende con lo stesso indirizzo: ADOMAS GmbH, ansalia GmbH, BRERO Schweiz AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Jozef Karaka,
Maria Theresia Brunner,
Christian Stutz,
René Müller,
Catja Clara Müller-Haslimann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.10.1934
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Adligenswil
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.903.727-2
IDI/IVA
CHE-107.837.488
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit sowie Produktion von Verbrauchs- und Gebrauchsgütern aller Art; Kauf, Verkauf und Nutzung von Lizenzen und Marken; Beteiligungen; Erwerb, Halten und Veräusserung von Immobilien.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OPTEX Audit AG | Kriens | 24.09.2018 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Süess Treuhand GmbH in Liquidation | Stansstad | 18.02.2009 | 23.09.2018 | |
Comember Treuhand AG in Liq. | Luzern | <2004 | 17.02.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
MULTIFORT | 26.03.2019 | attivo | 80731/2018 |
06.02.2018 | attivo | 62387/2017 |
Ultimi comunicati FUSC: Boettcher AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005870518, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Boettcher AG, in Adligenswil, CHE-107.837.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2023, Publ. 1005693277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Paula, von Rothenthurm, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karaka, Jozef, slowakischer Staatsangehöriger, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005693277, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Boettcher AG, in Adligenswil, CHE-107.837.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Sibylle Tabea, von Luzern, in Rain, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Maria Theresia, von Spiringen, in Adligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Paula, von Rothenthurm, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005638535, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Boettcher AG, in Adligenswil, CHE-107.837.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511074).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OPTEX Audit AG (CHE-108.767.896), in Kriens, Revisionsstelle [bisher: Revia AG Die Revisionsexperten (CHE-108.767.896)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.