Informazioni su Dominic Emanuel Merz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dominic Emanuel Merz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6968976, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rollstor AG, in Kehrsatz, CH-035.3.010.851-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2012, Publ. 6704684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streit, Marianne, von Wald BE, in Kehrsatz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sterchi, Philipp, von Vechigen, in Worb, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Dominic Emanuel, von Beinwil am See, in Bern, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Walter, von Wald BE, in Kehrsatz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Baumgartner, Thomas, von Glarus Süd, in Münchenbuchsee, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jundt, Christian Alexander Matthias, von Bottmingen, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Stephanie Franziska, von Beinwil am See, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münger, René, von Wohlen bei Bern, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3649642, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fugu Gastro GmbH, in Bern, CH-035.4.030.611-2, Erbringen sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Gastronomie und Unterhaltung usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2005, S. 3, Publ. 3037916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Dominic, von Beinwil am See, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 200'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OSSOBUKKO AG, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 200'000.--;
Grunder, Fritz, von St. Gallen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
von Weissenfluh, Adrian, von Gadmen, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3037916, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fugu Gastro GmbH, in Bern, CH-035.4.030.611-2, Erbringen sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Gastronomie und Unterhaltung usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2005, S. 3, Publ. 2926854).
Statutenänderung:
22.09.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubert, Rudolf, von Mauraz, in Neuenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Dominic, von Beinwil am See, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 200'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 160'000.--].