Informazioni su Rudolf Hubert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Hubert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3037916, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fugu Gastro GmbH, in Bern, CH-035.4.030.611-2, Erbringen sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Gastronomie und Unterhaltung usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2005, S. 3, Publ. 2926854).
Statutenänderung:
22.09.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubert, Rudolf, von Mauraz, in Neuenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Dominic, von Beinwil am See, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 200'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 160'000.--].
Numero di pubblicazione: 2926854, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fugu Gastro GmbH, in Bern, CH-035.4.030.611-2, Erbringen sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Gastronomie und Unterhaltung usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2005, S. 3, Publ. 2769706).
Statutenänderung:
1.07.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zampetta De Luca, Goffredo, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zampetta De Luca-Streit, Andrea, von Wald BE, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 200'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubert, Rudolf, von Mauraz, in Neuenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--;
Merz, Dominic, von Beinwil am See, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 160'000.--.