Informazioni su Roger Meessen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Meessen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004838012, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SwissOlio Genossenschaft - Verband Schweizerischer Hersteller von Speiseölen, Speisfetten und Margarinen, in Muri bei Bern, CHE-103.876.271, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, S.0, Publ. 2385931).
Statutenänderung:
13.12.2019.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Effingerstrasse 6A, 3011 Bern.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Wahrung der wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Interessen der Mitglieder und die Förderung der Zusammenarbeit unter den Firmen der schweizerischen Ölmühlen-, Speiseöl-, Speisefett- und Margarinen-Industrie in gemeinsamer Selbsthilfe.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meessen, Roger, belgischer Staatsangehöriger, in Schwadernau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider Treuhand und Revisions AG (CHE-110.162.231), in Zollikofen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004808927, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Swiss Nutrivalor AG, in Oensingen, CHE-114.167.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004542913).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meessen, Roger, belgischer Staatsangehöriger, in Schwadernau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004808640, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Centravo AG, in Lyss, CHE-115.747.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asbeck, Lutz Sighard, deutscher Staatsangehöriger, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betken, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Estavayer-le-Lac (Estavayer), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Estavayer-le-Lac, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jobin, Olivier Marc Pascal, von Brienz (BE), in Brienz BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meessen, Roger, belgischer Staatsangehöriger, in Schwadernau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.