Informazioni su Swiss Nutrivalor AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Swiss Nutrivalor AG
- Swiss Nutrivalor AG ha sede a Oensingen, è attiva e opera nel ramo «Lavorazione delle carni e del pesce».
- Swiss Nutrivalor AG è stata costituita nel 09.04.2008.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 09.02.2022.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SO è il seguente: CHE-114.167.440.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Ernst Sutter,
Olivier Marc Pascal Jobin,
Rainer Manfred Betken,
Albert Baumann
i più recenti aventi diritto di firma
Sabrina Hübner,
Roger Meessen,
Cosmann Christian Eberhard Drexlin,
Stefan Mumenthaler,
Ernst Sutter
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.04.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oensingen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.032.274-3
IDI/IVA
CHE-114.167.440
Ramo economico
Lavorazione delle carni e del pesce
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf, den Handel, den Transport und die Verarbeitung von Nahrungsmitteln aus der Fleischbranche sowie verwandten Produkten. Sie kann in der Schweiz und im Ausland Zweigstellen errichten, ähnliche oder gleichartige Gesellschaften gründen oder erwerben oder sich an solchen Gesellschaften beteiligen. Sie kann sämtliche Finanz-, Handel- und Immobiliengeschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 15.04.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Swiss Nutrivalor AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005401178, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Swiss Nutrivalor AG, in Oensingen, CHE-114.167.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, David Stephan, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005188758, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Swiss Nutrivalor AG, in Oensingen, CHE-114.167.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005053437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkard, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Windisch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Kappelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, David Stephan, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005053437, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Swiss Nutrivalor AG, in Oensingen, CHE-114.167.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2020, Publ. 1004808927).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Centee AG", in Zürich (CHE-114.676.575), gemäss Fusionsvertrag vom 08.12.2020 und Bilanz per 30.09.2020. Aktiven von CHF 2'204'290.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'004'564.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft ist überschuldet. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktritte mindestens im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.