Informazioni su Frank Malter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Frank Malter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005440768, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PF.2 GmbH, in Risch, CHE-212.980.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Pierre, von Buchs (AG), in Pretoria (ZA), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malter, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005128300, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
E valley GmbH, in Risch, CHE-212.980.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074593).
Statutenänderung:
18.02.2021. 15.03.2021.
Firma neu:
PF.2 GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Vermarktung von organischen Teemischungen und Konsumgütern aus Südafrika und anderen Ländern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malter, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lienhard, Pierre, von Buchs (AG), in Pretoria (ZA), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4074593, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
E valley GmbH, in Risch, CHE-212.980.318, Birkenstrasse 39, 6343 Rotkreuz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2018.
Zweck:
Vertrieb und Vermarktung von elektronischen Werbeträgern, wie u.a. Video Cards, Vertrieb von kleinformatigen hochauflösenden TFT-Panel im HD und IPS Standard für Business-to-Business Anwendungen, Technikverarbeitung im Video-in-Print, Audio-in-Print und Video-Modulbereich, Vertrieb und Vermarktung von Werbedrucksachen mit Chromosulfat-Karton speziell für Video-Cards.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 07.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Malter, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.