Frank Malter
residente a Rotkreuz, da Germania Mandati attuali: PF.2 GmbH, hm-concept9 Inhaber Frank Malter Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Malter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Malter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Frank Malter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Frank Malter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Frank Malter
Persone con il nome Frank Malter lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Servizi pubblicità
Commercio di prodotti alimentari
Servizi pubblicità
Privato con il nome Frank Malter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Frank Malter
Numero di pubblicazione: HR02-1005440768, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PF.2 GmbH, in Risch, CHE-212.980.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Pierre, von Buchs (AG), in Pretoria (ZA), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malter, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005128300, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
E valley GmbH, in Risch, CHE-212.980.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074593).
Statutenänderung:
18.02.2021. 15.03.2021.
Firma neu:
PF.2 GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Vermarktung von organischen Teemischungen und Konsumgütern aus Südafrika und anderen Ländern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malter, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lienhard, Pierre, von Buchs (AG), in Pretoria (ZA), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4074593, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
E valley GmbH, in Risch, CHE-212.980.318, Birkenstrasse 39, 6343 Rotkreuz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2018.
Zweck:
Vertrieb und Vermarktung von elektronischen Werbeträgern, wie u.a. Video Cards, Vertrieb von kleinformatigen hochauflösenden TFT-Panel im HD und IPS Standard für Business-to-Business Anwendungen, Technikverarbeitung im Video-in-Print, Audio-in-Print und Video-Modulbereich, Vertrieb und Vermarktung von Werbedrucksachen mit Chromosulfat-Karton speziell für Video-Cards.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 07.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Malter, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.