Informazioni su Georg Mächler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Georg Mächler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005304976, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
M&M Engineering Partner AG, in Wollerau, CHE-106.173.622, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Motterle, Reto, von Thalwil, in Richterswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mächler, Georg, von Vorderthal, in Wangen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Philipp, von Russikon, in Schmerikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hägi, Reto, von Horgen, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streuli, Christian, von Horgen, in Langnau am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3838996, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
M&M Engineering Partner AG, bisher in Thalwil, CH-020.2.901.817-6, Erbringen von Ingenieur-Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2005, S. 26, Publ. 2910854).
Gründungsstatuten:
21.06.2005.
Statutenänderung:
6.03.2007.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Samstagernstrasse 55, 8832 Wollerau.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Ingenieur-Dienstleistungen. Im weiteren kann sie Sondermaschinen und Anlagen von Industrie und Gewerbe und andere Produkte im genannten Bereich entwickeln, herstellen und damit Handel betreiben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Motterle, Reto, von Thalwil, in Richterswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Mächler, Georg, von Vorderthal, in Wangen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Baggenstos, Daniel, von Gersau, in Wädenswil, mit Einzelprokura [wie bisher];
STT Schoch Treuhand Team AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].
Numero di pubblicazione: 3839082, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Tec Art GmbH, bisher in Thalwil, CH-020.4.000.414-4, Handeln mit technischen Produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2004, S. 23, Publ. 2198298).
Gründungsstatuten:
16.02.1994.
Statutenänderung:
6.03.2007.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Samstagernstrasse 55, 8832 Wollerau.
Zweck:
Handeln mit technischen Produkten;
kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Georg, von Vorderthal, in Wangen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [wie bisher];
Motterle, Reto, von Thalwil, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [wie bisher].