Informazioni su Reto Motterle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Reto Motterle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005612826, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Tec Art GmbH, in Wangen (SZ), CHE-108.802.802, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, Publ. 3473589).
Firma neu:
Tec Art GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.11.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Motterle, Reto, von Thalwil, in Richterswil, Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005304976, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
M&M Engineering Partner AG, in Wollerau, CHE-106.173.622, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4046815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Motterle, Reto, von Thalwil, in Richterswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mächler, Georg, von Vorderthal, in Wangen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Philipp, von Russikon, in Schmerikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hägi, Reto, von Horgen, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streuli, Christian, von Horgen, in Langnau am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3473589, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Tec Art GmbH, in Wollerau, CHE-108.802.802, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2008, Publ. 4626302).
Statutenänderung:
08.03.2017.
Sitz neu:
Wangen (SZ).
Domizil neu:
Alte Mühle 6, 8855 Wangen SZ.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Motterle, Reto, von Thalwil, in Richterswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].