Informazioni su Nadine Kündig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nadine Kündig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005418708, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Marti Communications AG, in Zürich, CHE-105.903.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, S.0, Publ. 1692905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kündig, Nadine, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Peter, von Lyss, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5606474, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Seiler Communications AG, in Zollikon, CH-020.3.003.258-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2009, S. 28, Publ. 5231222).
Statutenänderung:
30.03.2010.
Firma neu:
Marti.Seiler.Communications AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Marti.Seiler.Communications SA) (Marti.Seiler.Communications Ltd).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Herbert, von Basel, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Marti, Peter, von Lyss, in Freienbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kündig, Nadine, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Roland, von Burg im Leimental, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3213544, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Marti und Partner, in Zürich, CH-020.2.005.434-2, Seefeldstrasse 233, 8008 Zürich, Kommanditgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.01.2006.
Zweck:
Werbe- und Kommunikationsberatung.
Eingetragene Personen:
Marti, Peter, von Lyss, in Freienbach, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Marti, Roman, von Lyss, in Charlestown (US), Kommanditär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.--;
Kündig, Nadine, von Pfäffikon, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.