Informazioni su Herbert J. Seiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Herbert J. Seiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3943493, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Academy Seiler Com AG, in Küsnacht (ZH), CHE-102.339.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2011, Publ. 6144654).
Firma neu:
Academy Seiler Com AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Academy Seiler Com SA en liquidation) (Academy Seiler Com Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.12.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Herbert J., von Basel und Wohlenschwil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3941077, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
CR Werbeagentur AG, in Basel, CHE-107.905.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Herbert J., von Basel und Wohlenschwil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Peter, von Oberhof, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6544372, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 180 vom 16.09.2011 publizierten TR-Eintrag Nr. 33'190 vom 13.09.2011Marti.Seiler.Communications AG, in Zollikon, CH-020.3.003.258-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, S. 0, Publ. 6369924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Herbert, von Basel, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Peter, von Lyss, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]. .