Informazioni su Stephan Krieger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Krieger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005404485, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FCS Personal und Services GmbH, in Schötz, CHE-101.031.765, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529047).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krieger, Stephan, von Buttisholz, in Triengen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tshibuabua, Thierry, von Schötz, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004529047, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Fussballanlage Wissenhusen, in Schötz, CHE-101.031.765, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513792).
Statutenänderung:
05.12.2018.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.12.2018 und Bilanz per 05.12.2018 mit Aktiven von CHF 51'255.42 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'000.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Der Genossenschafter erhält 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
FCS Personal und Services GmbH.
Domizil neu:
c/o Ivo Frey, Ohmstalerstrasse 53A, 6247 Schötz.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Betrieb eines Personalverleihs für Gastropersonal, facility Services und weitere Personaldienstleistungen sowie Erbringung von Unterhalts-, Verkaufs- und Beratungsdienstleistungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung, Verwaltung und Vermietung von Sachwerten;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00. [gestrichen: Pflichten: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder elektronische Medien. Mit Erklärung vom 05.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 18.09.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Vitus, von Schötz und Hasle bei Burgdorf, in Egolzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig, Pius, von Ohmstal, in Ohmstal, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig, Beat, von Schötz, in Schötz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Hans Rudolf, von Egolzwil und Schötz, in Nebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfliger, Elmar, von Schötz und Romoos, in Schötz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fussballclub Schötz (CHE-109.405.757), in Schötz, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Krieger, Stephan, von Buttisholz, in Triengen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Battistella, Marcel, von Schötz, in Schötz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Ivo, von Schötz, in Schötz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gastro-Wäscherei GmbH, in Willisau Stadt, Betrieb einer Wäscherei, insbesondere für den Gastronomie-Bereich sowie Erbringung umfassender damit verbundener Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Planung, Leasing und Miete, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2000, S. 597).
Firma neu:
Gastro-Wäscherei GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Werner, von Schötz, in Schötz, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Krieger, Stephan, von Buttisholz, in Knutwil, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].