Informazioni su Vitus Iseli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vitus Iseli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004529047, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Fussballanlage Wissenhusen, in Schötz, CHE-101.031.765, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513792).
Statutenänderung:
05.12.2018.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.12.2018 und Bilanz per 05.12.2018 mit Aktiven von CHF 51'255.42 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'000.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Der Genossenschafter erhält 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
FCS Personal und Services GmbH.
Domizil neu:
c/o Ivo Frey, Ohmstalerstrasse 53A, 6247 Schötz.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Betrieb eines Personalverleihs für Gastropersonal, facility Services und weitere Personaldienstleistungen sowie Erbringung von Unterhalts-, Verkaufs- und Beratungsdienstleistungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung, Verwaltung und Vermietung von Sachwerten;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00. [gestrichen: Pflichten: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder elektronische Medien. Mit Erklärung vom 05.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 18.09.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Vitus, von Schötz und Hasle bei Burgdorf, in Egolzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig, Pius, von Ohmstal, in Ohmstal, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig, Beat, von Schötz, in Schötz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Hans Rudolf, von Egolzwil und Schötz, in Nebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfliger, Elmar, von Schötz und Romoos, in Schötz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fussballclub Schötz (CHE-109.405.757), in Schötz, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Krieger, Stephan, von Buttisholz, in Triengen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Battistella, Marcel, von Schötz, in Schötz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Ivo, von Schötz, in Schötz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4271729, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Iseli Umwelt & Heiztechnik AG, in Wauwil, CHE-113.001.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4114015).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SBthermique Suisse SA, in Semsales (CHE-114.276.566), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 947'879 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 400'763 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Vitus, von Hasle bei Burgdorf, in Egolzwil, mit Einzelunterschrift;
Iseli-Bossard, Brigitte, von Hasle bei Burgdorf und Schötz, in Egolzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathmann, Andreas, von Castaneda, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Iseli, Terence, von Schötz und Hasle bei Burgdorf, in Egolzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Challande, Frédéric, von Chur, in Semsales, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli, Marvin, von Schötz und Hasle bei Burgdorf, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4114015, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Iseli Umwelt & Heiztechnik AG, in Wauwil, CHE-113.001.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2925895).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Terence, von Schötz und Hasle bei Burgdorf, in Egolzwil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Iseli, Marvin, von Schötz und Hasle bei Burgdorf, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Iseli, Vitus, von Hasle bei Burgdorf, in Egolzwil, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].