Informazioni su Bernhard Koch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Bernhard Koch
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bernhard Koch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006035968, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Badegenossenschaft Bichelsee, in Bichelsee-Balterswil, CHE-100.378.278, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, S.0, Publ. 3265339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Petra, von Bichelsee-Balterswil, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Bernhard, von Zürich und Untereggen, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Linda, von Schangnau, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Ulrich, von Turbenthal, in Turbenthal, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005483231, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil, in Bichelsee-Balterswil, CHE-115.720.931, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2010, S.12, Publ. 5879220).
Statutenänderung:
25.06.2021.
Domizil neu:
Hauptstrasse 38, 8362 Balterswil.
Mitteilungen neu:
[Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. [Teils Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Martin, von Zürich und Büron, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Traxler, Rolf, von Bichelsee-Balterswil, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbühl, Max, von Oberdorf NW, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Alex, von Sirnach, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brühwiler, Patrick, von Bichelsee-Balterswil, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hubmann, Markus, von Bichelsee-Balterswil, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Koch, Bernhard, von Zürich, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koller, Ralf, von Appenzell, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leutenegger, Markus, von Eschlikon, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bosshard, Janik, von Bauma, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1484253, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Badegenossenschaft Bichelsee, in Bichelsee-Balterswil, CHE-100.378.278, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2013, Publ. 7190236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lettow Manser, Rosmarie, von Emmen und Appenzell, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Bernhard, von Zürich und Untereggen, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.