Informazioni su Rolf Traxler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rolf Traxler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Traxler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005749864, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Innolana AG, in Bichelsee-Balterswil, CHE-487.801.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferigutti, Marco, von Wil (SG), in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferigutti, Tiziana, von Wil (SG), in Wil SG, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porz, Michaela, von Wil (SG), in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porz, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Martin, von Wil (SG), in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Traxler, Rolf, von Bichelsee-Balterswil, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005483231, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil, in Bichelsee-Balterswil, CHE-115.720.931, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2010, S.12, Publ. 5879220).
Statutenänderung:
25.06.2021.
Domizil neu:
Hauptstrasse 38, 8362 Balterswil.
Mitteilungen neu:
[Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. [Teils Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Martin, von Zürich und Büron, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Traxler, Rolf, von Bichelsee-Balterswil, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumbühl, Max, von Oberdorf NW, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Alex, von Sirnach, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brühwiler, Patrick, von Bichelsee-Balterswil, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hubmann, Markus, von Bichelsee-Balterswil, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Koch, Bernhard, von Zürich, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koller, Ralf, von Appenzell, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leutenegger, Markus, von Eschlikon, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bosshard, Janik, von Bauma, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6221364, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Elektra Bichelsee, in Bichelsee-Balterswil, CH-440.5.006.960-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2009, S. 17, Publ. 5047548).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.12.2010 respektive 13.05.2011 Aktiven von CHF 477'734.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 98'867.48 auf die Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil, in Bichelsee-Balterswil (CH-440.5.024.065-7).
Gegenleistung:
Keine.
Firma neu:
Elektra Bichelsee in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.03.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Traxler, Rolf, von Bichelsee-Balterswil, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Karle, Bruno, von Zürich, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, Bernhard, von Untereggen und Zürich, in Bichelsee (Bichelsee-Balterswil), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].