Informazioni su Dijana Kellenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dijana Kellenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004875058, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004816795).
Statutenänderung:
17.04.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chapero Rueda, Dr. Valentin, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellenberger, Dijana, von Sursee, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoejsgaard, Hans Kristian Plauborg, dänischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gadola, Marco, von Trun, in Engelberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Greber, Gregor, von Schötz, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellenberger, Erich, von Walzenhausen und Sursee, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004614638, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2019, Publ. 1004580112).
Statutenänderung:
15.04.2019. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.02.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 04.05.2005 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.04.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Dr. Thomas, von Ebikon, in Ebikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellenberger, Erich, von Sursee und Walzenhausen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüring, Beat, von Biel/Bienne, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gadola, Marco, von Trun, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hoejsgaard, Hans Kristian Plauborg, dänischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kellenberger, Dijana, von Sursee, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morscher, Dr. Lukas, von Basel, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4090805, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Blue Lemon by Ramax AG, in Sursee, CHE-103.114.244, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, Publ. 5126372).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Dijana, von Sursee und Walzenhausen, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höhener, Pascal, von Thal, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellenberger, Erich, von Sursee und Walzenhausen, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.