Informazioni su Dieter Urs Kellenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Urs Kellenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004626327, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
dkb consulting GmbH, in Oberägeri, CHE-240.972.181, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, S.0, Publ. 1264605).
Firma neu:
dkb consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.04.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellenberger, Dieter Urs, von Walzenhausen, in Oberägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft Dieter Urs Kellenberger bestehend aus Ekaterina Kellenberger-Kazak, in Oberägeri, und Karin Susanne Jakob-Kellenberger, in Niederscherli, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kellenberger-Kazak, Ekaterina, russische Staatsangehörige, in Oberägeri, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004473891, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione Sasso San Gottardo, in Airolo, CHE-112.143.807, fondazione (Nr. FUSC 127 del 04.07.2014, Pubbl. 1594597).
Altri indirizzi:
c/o Dr. Fritz Gantert, St. Niklausenstrasse 64, 6047 Kastanienbaum [finora: c/o Dr. Alfred Markwalder, Höhenweg 4, 5610 Wohlen AG 1].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Markwalder, Alfred, da Würenlos, in Wohlen AG, presidente, con firma collettiva a due;
Bolfing, Lukas, da Schwyz, in Schwyz, membro, con firma collettiva a due;
Bucher, Jürg, da Gurbrü, in Wichtrach, membro, con firma collettiva a due;
Bürki, Franziska, da Konolfingen, in Berna, membro, con firma collettiva a due;
Egle, Franz, da Emmen, in Luzern, membro, con firma collettiva a due;
Fässler, Dominique, da Oberiberg, in Oberwil-Lieli, membro, con firma collettiva a due;
Kellenberger, Dieter, da Walzenhausen, in Oberägeri, membro, con firma collettiva a due;
Koschmann, Ralf André, da Salgesch, in Bremgarten bei Bern, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Gantert, Fritz, da Winterthur, in Kastanienbaum (Horw), presidente, con firma collettiva a due [finora: vice-presidente, con firma collettiva a due];
Blattmann, André, da Buttisholz, in Lugnorre (Mont-Vully), membro, con firma collettiva a due;
Bonetti, Hans Peter, da Locarno, in Ennetbürgen, membro, con firma collettiva a due;
Hürlimann, Christoph, da Zug, in Zug, membro, con firma collettiva a due;
Koch, Willy, da Wolhusen, in Wolhusen, membro, con firma collettiva a due;
Riedi, Flurin, da Tujetsch, in Andermatt, membro, senza diritto di firma;
Zingg, Damian, da Mörschwil, in Andermatt, direttore, con firma collettiva a due.
Numero di pubblicazione: 1295625, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione Sasso San Gottardo, in Airolo, CHE-112.143.807, fondazione (FUSC no. 206 del 24.10.2013, Pubbl. 1144389). [Nuovo] Altro indirizzo: c/o Dr. Alfred Markwalder, Höhenweg 4, 5610 Wohlen. [radiati: Uffici amministrativi: c/o Dr. Martin Immenhauser, Bim Zytglogge 1, 3011 Berna].Persone dimissionarie e firme cancellate: Immenhauser, Martin, da Berna, in Berna, presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Markwalder, Alfred, da Würenlos, in Wohlen AG, presidente, con firma collettiva a due [finora: membro con firma collettiva a due];
Kellenberger, Dieter, da Walzenhausen, in Oberägeri, membro, con firma collettiva a due;
Bolfing, Lukas, da Schwyz, in Schwyz, membro, con firma collettiva a due.