Informazioni su Jürg Michael Bucher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Michael Bucher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005332585, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gstaad Menuhin Festival & Academy AG, in Saanen, CHE-106.200.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004767907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Philipp Markus, von Schangnau, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschanz, Hans-Ulrich, von Sigriswil, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bucher, Jürg Michael, von Gurbrü, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Collioud, Alfred, von Rolle, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hauswirth, Benz, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Maag, Rudolf, von Liestal, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Menuhin, Jeremy, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in London (UK) , Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Märki, Hans Ulrich, von Mandach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005217174, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sportsparadise Switzerland AG, in Thun, CHE-301.457.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153548). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Ivan Oliver, von Riggisberg, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bucher, Jürg, von Gurbrü, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CHE-109.874.023), in Thun, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005078243, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bern Arena Stadion AG, in Bern, CHE-102.771.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brülhart, Marcel Dr., von St. Silvester, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Jürg, von Gurbrü, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayoz, Barbara, von Ueberstorf, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
FIDURIA AG (CHE-108.654.418), in Bern, Revisionsstelle.