Informazioni su Veli Matti Kähäri
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Veli Matti Kähäri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005434222, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
European Dermatology Forum, in Zürich, CHE-419.206.511, Verein (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140520).
Statutenänderung:
21.01.2022.
Domizil neu:
c/o Dermatologische Klinik, Universitätsspital Zürich, Rämistrasse 100, 8091 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kähäri, Veli Matti, finnischer Staatsangehöriger, in Turku (FI), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reynolds, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Newcastle (GB), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, Generalsektretär, mit Einzelunterschrift];
Costanzo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Rom (IT), Vizepräsident des Vorstandes, Generalsekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Enk, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Enerbäck, Charlotta, schwedische Staatsangehörige, in Linköping (SE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005140520, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
European Dermatology Forum, in Zürich, CHE-419.206.511, Verein (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677491).
Statutenänderung:
21.01.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arenberger, Petr, tschechischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
McGrath, John, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enk, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, Generalsekretär, mit Einzelunterschrift];
Reynolds, Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Newcastle (GB), Vizepräsident des Vorstandes, Generalsektretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Kähäri, Veli Matti, finnischer Staatsangehöriger, in Turku (FI), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift];
Malvehy Guilera, Jose, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Pincelli, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Sassuolo (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Richard, Marie-Aleth, französische Staatsangehörige, in Marseille (FR), Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Sárdy, Miklós, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004640368, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
European Dermatology Forum, in Zürich, CHE-419.206.511, Verein (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2018, Publ. 4356861).
Statutenänderung:
25.01.2019.
Domizil neu:
c/o Dermatologische Klinik, Universitätsspital Zürich, Gloriastrasse 31, 8091 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Larkö, Jan Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Kassier, mit Einzelunterschrift;
Grob, Jean-Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Marseille (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schwarz, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Kiel (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
French, Lars Einar, von Versoix, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pincelli, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Sassuolo (IT), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, Generalsekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Enk, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Vizepräsident des Vorstandes, Generalsekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Kähäri, Veli Matti, finnischer Staatsangehöriger, in Turku (FI), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Navarini, Alexander, von Oberrohrdorf, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Richard, Marie-Aleth, französische Staatsangehörige, in Marseille (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schön, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bovenden (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Tasanen-Määttä, Kaisa, finnische Staatsangehörige, in Oulu (FI), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.