Informazioni su Prof. Dr. Lars Einar French
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Lars Einar French
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004640368, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
European Dermatology Forum, in Zürich, CHE-419.206.511, Verein (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2018, Publ. 4356861).
Statutenänderung:
25.01.2019.
Domizil neu:
c/o Dermatologische Klinik, Universitätsspital Zürich, Gloriastrasse 31, 8091 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Larkö, Jan Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Kassier, mit Einzelunterschrift;
Grob, Jean-Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Marseille (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schwarz, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Kiel (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
French, Lars Einar, von Versoix, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pincelli, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Sassuolo (IT), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, Generalsekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Enk, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Vizepräsident des Vorstandes, Generalsekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Kähäri, Veli Matti, finnischer Staatsangehöriger, in Turku (FI), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Navarini, Alexander, von Oberrohrdorf, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Richard, Marie-Aleth, französische Staatsangehörige, in Marseille (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schön, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bovenden (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Tasanen-Määttä, Kaisa, finnische Staatsangehörige, in Oulu (FI), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3535019, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
European Dermatology Forum, in Zürich, CHE-419.206.511, Verein (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2016, Publ. 2812631).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McGrath, John, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes und Generalsekretär mit Einzelunterschrift];
Piguet, Vincent, von Le Chenit, in Wales (UK), Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Einzelunterschrift];
French, Lars Einar, von Versoix, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Pincelli, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Sassuolo (IT), Mitglied des Vorstandes und Generalsekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: in Modena (IT), Mitglied des Vorstandes mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2222273, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
European Dermatology Forum, in Zürich, CHE-419.206.511, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 941403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Girolomoni, Giampiero, italienischer Staatsangehöriger, in Negrar (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Griffiths, Christopher Ernest Maitland, britischer Staatsangehöriger, in Hale, Cheshire (UK), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
French, Lars Einar, von Versoix, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes und Kassier mit Einzelunterschrift];
McGrath, John, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Vizepräsident des Vorstandes und Generalsekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes und Generalsekretär mit Einzelunterschrift];
del Marmol, Véronique, belgische Staatsangehörige, in Brüssel (BE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Gollnick, Harald Paul Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Magdeburg (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Piguet, Vincent, von Le Chenit, in Wales (UK), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Pincelli, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Modena (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.