Informazioni su Jakob Hug
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Hug
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3023519, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL), in Weinfelden, CHE-106.619.279, Verein (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2015, Publ. 2378271).
Statutenänderung:
27.05.2010, 11.04.2013, 09.04.2015.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt, die Interessen der Mitglieder des VTL zu bündeln und sie wirkungsvoll zu vertreten, die Anliegen der Thurgauer Landwirtschaft fachtechnisch, wirtschaftlich und kulturell zu fördern, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachbereichen der Thurgauer Landwirtschaft zu fördern und zu stärken. Er gibt eine Fachzeitschrift als offizielles Verbands und Publikationsorgan heraus oder beteiligt sich an deren Herausgabe. Er kann Beratungen und Dienstleistungen anbieten und Produkte verkaufen. Er kann sich an kommerziellen Unternehmen beteiligen, welche Dienstleistungen im Interesse der Thurgauer Landwirtschaft erbringen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.].Organisation neu: [gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Edwin, von Erlen, in Neukirch (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Jakob, von Stans und Alpnach, in Oberwangen TG (Fischingen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, Beat, von Rorschacherberg, in Felben-Wellhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Urban, von Appenzell, in Diessenhofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grunder, Maja, von Rüti bei Lyssach, in Oberneunforn (Neunforn), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schweizer, Peter, von Berg TG, in Hosenruck (Wuppenau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Anderes, Stefan, von Egnach, in Egnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3018843, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Familie Haldimann Stiftung, in Weinfelden, CHE-178.422.741, Stiftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2013, Publ. 1075505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Hirschi, Therese, von Erlen, in Hefenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Jakob, von Stans und Alpnach, in Oberwangen TG (Fischingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Maja, von Rüti bei Lyssach, in Oberneunforn (Neunforn), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhi, Regula, von Fischingen, in Friltschen (Bussnang), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1075505, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Familie Haldimann Stiftung, in Weinfelden, CH-440.7.027.595-9, c/o Verband Thurgauer Landwirtschaft, Industriestrasse 9, 8570 Weinfelden, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
24.05.1983.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, im Andenken an die der Stifterin Ida Haldimann im Tode vorangegangenen Familienangehörigen, die Erhaltung des von diesen und der Stifterin selber erarbeiteten Vermögens in der Absicht, bäuerliche Familien (Bäuerinnen und Bauern), die im Kanton Thurgau in Not geraten sind oder der vorübergehenden Hilfe bedürfen, in geeigneter Form zu unterstützen. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Aufsichtsbehörde:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, in St. Gallen.
Eingetragene Personen:
Hausammann, Markus, von Langrickenbach und Altnau, in Langrickenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fatzer, Jürg, von Romanshorn, in Neukirch (Egnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber-Hirschi, Therese, von Erlen, in Hefenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Jakob, von Stans und Alpnach, in Oberwangen TG (Fischingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streckeisen, Jörg, von Berg TG, in Andhausen (Berg TG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann Treuhand AG (CH-440.3.001.124-0), in Weinfelden, Revisionsstelle.