Informazioni su Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL)
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL)
- Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL) è una Associazione con sede a Weinfelden. Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL) appartiene al settore «Associazioni e federazioni» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 23 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 19.08.1903.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 23.07.2024.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio TG con l’IDI CHE-106.619.279.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: Architektur Votta GmbH, Familie Haldimann Stiftung, Fonds der Thurgauer Landwirtschaft.
Dirigenza (23)
i più recenti membri del comitato
Kilian Appert,
Marcel Heim,
Manuel Strupler,
Peter Schweizer-Weder,
Luzius Tanner
i più recenti aventi diritto di firma
Nina Wägeli,
Manuel Strupler,
Peter Schweizer-Weder,
Dr. phil. Jakob Stark,
Stefan Frei
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.08.1903
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Weinfelden
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.5.005.365-6
IDI/IVA
CHE-106.619.279
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der VTL bezweckt die Interessen der Mitglieder des VTL zu bündeln und sie wirkungsvoll zu vertreten, insbesondere gegenüber politischen Behörden und weiteren Akteuren, die einen engen Bezug zur Landwirtschaft haben; die Anliegen der Thurgauer Landwirtschaft fachtechnisch, wirtschaftlich und kulturell zu fördern; die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachbereichen der Thurgauer Landwirtschaft zu fördern und zu stärken. Er gibt eine Fachzeitschrift als offizielles Verbands- und Publikationsorgan heraus oder beteiligt sich an deren Herausgabe. Er kann Beratungen und Dienstleistungen anbieten und Produkte verkaufen. Er kann sich an kommerziellen Unternehmen beteiligen, welche Dienstleistungen im Interesse der Thurgauer Landwirtschaft erbringen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Thalmann Treuhand AG | Weinfelden | 26.10.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Verband Thurgauer Landwirtschaft VTL
- Thurgauer Bauernverband
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL)
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006091813, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL), in Weinfelden, CHE-106.619.279, Verein (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005811256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Urs, von Egnach, in Langrickenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metzger, Peter, von Eschenz, in Wigoltingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Polich, Michael, von Wagenhausen, in Triboltingen (Ermatingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appert, Kilian, von Schwyz, in Wiezikon b. Sirnach (Sirnach), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heim, Marcel, von Gossau (SG), in Wilen (Gottshaus) (Hauptwil-Gottshaus), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wägeli, Nina, von Uesslingen-Buch, in Buch b. Frauenfeld (Uesslingen-Buch), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005811256, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL), in Weinfelden, CHE-106.619.279, Verein (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039843).
Statutenänderung:
09.06.2023.
Zweck neu:
Der VTL bezweckt die Interessen der Mitglieder des VTL zu bündeln und sie wirkungsvoll zu vertreten, insbesondere gegenüber politischen Behörden und weiteren Akteuren, die einen engen Bezug zur Landwirtschaft haben;
die Anliegen der Thurgauer Landwirtschaft fachtechnisch, wirtschaftlich und kulturell zu fördern;
die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachbereichen der Thurgauer Landwirtschaft zu fördern und zu stärken. Er gibt eine Fachzeitschrift als offizielles Verbands- und Publikationsorgan heraus oder beteiligt sich an deren Herausgabe. Er kann Beratungen und Dienstleistungen anbieten und Produkte verkaufen. Er kann sich an kommerziellen Unternehmen beteiligen, welche Dienstleistungen im Interesse der Thurgauer Landwirtschaft erbringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig, Urban, von Appenzell, in Diessenhofen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Germann, Albin, von Muolen, in Winden (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Markus, von Zizers, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetterli, Karl, von Wagenhausen, in Rheinklingen (Wagenhausen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Maja, von Rüti bei Lyssach, in Oberneunforn (Neunforn), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Peter, von Berg (TG), in Hosenruck (Wuppenau), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strupler, Manuel, von Frauenfeld, in Weinfelden, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Luzius Ulrich, von Maienfeld, in Winden (Egnach), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetterli, Daniel, von Wagenhausen, in Rheinklingen (Wagenhausen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Stefan, von Herdern, in Hörhausen (Homburg), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, Thomas, von Rorschacherberg, in Braunau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stark, Jakob, von Hohentannen und Teufen (AR), in Buhwil (Kradolf-Schönenberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005039843, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL), in Weinfelden, CHE-106.619.279, Verein (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2019, Publ. 1004725763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Markus, von Langrickenbach und Altnau, in Langrickenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fey, Andreas, von Langrickenbach, in Happerswil (Birwinken), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Maja, von Rüti bei Lyssach, in Oberneunforn (Neunforn), Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vetterli, Daniel, von Wagenhausen, in Rheinklingen (Wagenhausen), Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Strupler, Manuel, von Frauenfeld, in Weinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Eveline [keine Mutation;
nur Angleichung der Funktionsbezeichnung], von Appenzell, in Frauenfeld, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Bachmann, Eveline, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dörig, Urban, von Appenzell, in Diessenhofen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herzog, Gabriela, von Homburg, in Homburg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär, Urs [Angleichung der Funktionsbezeichnung], von Egnach, in Langrickenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schär, Urs, in Eggethof (Langrickenbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Germann, Albin, von Muolen, in Winden (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.