Peter Schweizer-Weder
residente a Hosenruck, da Berg (TG) Mandati attuali: falun GmbH, Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL) e di più Persone correlate: Kilian Appert, Marcel Heim, Nina Wägeli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Schweizer-Weder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Schweizer-Weder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Schweizer-Weder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Schweizer-Weder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Schweizer-Weder
Persone con il nome Peter Schweizer-Weder lavorano in questi rami economici
Altre libere professioni
Associazioni e federazioni
Altri servizi sociali
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altre libere professioni
Associazioni e federazioni
Altri servizi sociali
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Peter Schweizer-Weder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Schweizer-Weder
Numero di pubblicazione: 5767072, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
LANDI Mittelthurgau, Genossenschaft, in Bürglen TG, CH-440.5.009.449-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, S. 18, Publ. 5634376).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI MARKT AG WEINFELDEN, in Bürglen TG (CH-440.3.018.303-9), gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 7'699'328.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'117'128.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über, welche sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruch, Martin, von Sumiswald, in Mauren TG (Berg TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häberlin, Adolf, von Berg TG, in Birwinken, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hengartner, Alois, von Waldkirch, in Istighofen (Bürglen TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer-Weder, Peter, von Berg TG, in Wuppenau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strupler, Walter, von Frauenfeld, in Weinfelden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valaulta, Giacun, von Rueun, in Märstetten, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Josef (genannt Sepp), von St. Gallenkappel, in Märstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häberli, Hansruedi, von Berg TG, in Mauren TG (Berg TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Mauren TG (Berg TG), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2950384, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Landi Mittelthurgau, in Bürglen TG, CH-440.5.009.449-4, Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2005, S. 11, Publ. 2821708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinbacher, Leo, von Pfäfers, in Reuti (Bussnang), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Andreas, von Luzein, in Birwinken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritzi, Roland, von Schönholzerswilen, in Neukirch an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberlin, Adolf, von Berg TG, in Birwinken, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Bruno, von Trub, in Opfershofen TG (Bürglen TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häberli, Hansruedi, von Berg TG, in Mauren TG (Berg TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hengartner, Alois, von Waldkirch, in Istighofen (Bürglen TG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lauchenauer, Markus, von Kradolf-Schönenberg, in Sulgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönholzer, Simon, von Kerzers, in Schönholzerswilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer-Weder, Peter, von Berg TG, in Wuppenau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Alfred, von Röthenbach im Emmental, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aeschbacher, Hanspeter, von Eggiwil, in Bürglen TG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Baumgartner, Christian, von Langnau im Emmental, in Neukirch an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Jakob, von Rebstein, in Leimbach TG (Bürglen TG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2680336, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Landi am Nollen, in Kradolf-Schönenberg, CH-440.5.000.589-3, Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco mit Sitz in Bern usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 10, Publ. 724688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knill, Paul, von Appenzell, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neff, Helen, von Appenzell und Braunau, in Hosenruck (Wuppenau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rütschi, Urs, von Schlieren, in Schönholzerswilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer-Weder, Peter, von Berg TG, in Wuppenau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Alfred (genannt Fredi), von Röthenbach im Emmental, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.