Informazioni su Daniel Hofmeister
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Hofmeister
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005017846, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Industriegleis-Genossenschaft Horw-Kriens, in Kriens, CHE-101.520.573, Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Daniel, von Zürich, in Urdorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faé, Franco, von Luzern, in Kriens, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Daniel, von Obersiggenthal, in Kriens, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Hans, von Meggen und Luzern, in Meggen, Präsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jung, Hans Rudolf, von Horw, in Horw, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grieder, Patrick, von Eptingen, in Sachseln, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmeister, Daniel, von Luzern, in Stansstad, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4374633, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
RUAG Real Estate AG, in Bern, CHE-104.527.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3648067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harte, Alexander Hans, von Spiez, in Spiez, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmeister, Daniel, von Luzern, in Stansstad, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Judith Dr., von Eggersriet, in Zürich, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4806936, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Business Park Bern AG, in Bern, CH-035.3.019.940-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2008, S. 6, Publ. 4551154).
Statutenänderung:
04.12.2008.
Firma neu:
RUAG Real Estate AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(RUAG Real Estate SA) (RUAG Real Estate SA) (RUAG Real Estate Ltd).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Bewirtschaftung, die Vermietung, die Verwaltung und die Veräusserung von Grundstücken und beschränkten dinglichen Rechten für die Gruppengesellschaften der RUAG und Dritte sowie Beratung im Bereich Immobilien und weitere damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere am Cash-Pooling teilnehmen und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung der Gruppe beitragen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emch, Ulrich, von Lüterswil-Gächliwil, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumwald, Christian, von Fribourg, in Bösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaum, Kurt, von Wattenwil, in Suberg (Grossaffoltern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Suberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofmeister, Daniel, von Luzern, in Stansstad, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Rudolf, von Spiringen, in Altdorf UR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Simon, von Emmen, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bracher, Hans, von Madiswil und Burgdorf, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Hans Peter, von Trub, in Thörigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Franz, von Andermatt, in Schattdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturzenegger, Daniel, von Bargen BE, in Obergoldbach (Landiswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Josef, von Kriens, in Obernau (Kriens), mit Kollektivunterschrift zu zweien.