Indirizzo
c/o Peter Germann
Luzernerstrasse 51a
6010 Kriens
Informazioni su Industriegleis-Genossenschaft Horw-Kriens
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Industriegleis-Genossenschaft Horw-Kriens
- Industriegleis-Genossenschaft Horw-Kriens opera nel settore «Realizzazione di installazioni edilizie» ed è attualmente attiva. La sede è a Kriens.
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 09.11.2020.
- L’IDI segnalata è CHE-101.520.573.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Industriegleis-Genossenschaft Horw-Kriens: Artevent AG, auris personal treuhand gmbh, Dr. med. dent. Christoph Zwinggi AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri dell'amministrazione
Dr. Hans-Rudolf Jung,
Hans Bachmann,
Daniel Hofmeister,
Patrick Grieder
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Hans-Rudolf Jung,
Hans Bachmann,
Daniel Hofmeister,
Patrick Grieder
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.01.1989
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Kriens
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.5.007.025-8
IDI/IVA
CHE-101.520.573
Ramo economico
Realizzazione di installazioni edilizie
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Anschluss von Industrie- und Gewerbebauten an das Verkehrsnetz der Schweizerischen Bundesbahnen in gemeinsamer Selbsthilfe durch Bau, Betrieb und Unterhalt von einem oder mehreren privaten normalspurigen Industriegleisen ab Gleisen der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) oder der zentralbahn (zb) bis in die Industriegebiete der Gemeinden Kriens und Horw; Gewährung weiterer Anschlüsse gegen entsprechende Kostenbeteiligung oder Erweiterung bestehender Gleisanlagen; Erwerb und Veräusserung von Grundstücken und Dienstbarkeiten; Erwerb, Bau und Veräusserung von Gleisanlagen; Erwerb und Einräumung von Dienstbarkeiten; Errichtung, Kauf, Erstellung, Verkauf oder Vermietung von Gebäuden, soweit ein Zusammenhang mit dem Genossenschaftszweck besteht; Anschaffung eigener schienengebundener Traktionsmittel und Betrieb derselben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG | Kriens | 02.12.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Industrie-Geleise-Genossenschaft Horw-Kriens
- Industrie-Geleise-Genossenschaft
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Industriegleis-Genossenschaft Horw-Kriens
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005017846, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Industriegleis-Genossenschaft Horw-Kriens, in Kriens, CHE-101.520.573, Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Daniel, von Zürich, in Urdorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faé, Franco, von Luzern, in Kriens, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Daniel, von Obersiggenthal, in Kriens, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Hans, von Meggen und Luzern, in Meggen, Präsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jung, Hans Rudolf, von Horw, in Horw, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grieder, Patrick, von Eptingen, in Sachseln, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmeister, Daniel, von Luzern, in Stansstad, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4377555, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Industriegleis-Genossenschaft Horw-Kriens, in Kriens, CHE-101.520.573, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3648137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jurt, Bernhard, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Daniel, von Obersiggenthal, in Kriens, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3648137, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Industriegleis-Genossenschaft Horw-Kriens, in Kriens, CHE-101.520.573, Genossenschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015603).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bircher, André, von Stansstad, in Beckenried, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Daniel, von Zürich, in Urdorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.