Informazioni su Mehmet Özcan Gença
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mehmet Özcan Gença
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3481374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MTO Verwaltung AG, in Zürich, CH-280.3.910.534-1, Verwaltungen jeder Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2005, S. 24, Publ. 3157532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, Eduard, von Wettingen, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gença, Mehmet Özcan, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Metiner, Memis, von Horgen, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akinci, Ömer, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kosak, Franz Christian, von Schwerzenbach, in Lindau, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Baydar, Ismail Serhat, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3060604, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MTO Verwaltung AG, bisher in Chur, CH-280.3.910.534-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2004, S. 11, Publ. 2603636).
Gründungsstatuten:
24.09.1993.
Statutenänderung:
1.09.2005.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Treuhand Helvetica GmbH, Langstrasse 64, 8004 Zürich.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind Verwaltungen jeder Art. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen, Grundeigentum erwerben, halten und veräussern sowie alle weiteren Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen sonstwie fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
50 Inhaberaktien zu CHF 2'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff, Eduard, von Wettingen, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Gença, Mehmet Özcan, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell];
Metiner, Memis, von Horgen, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Uzuner, Battal, türkischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Revisionsstelle.