Informazioni su Eduard Egloff
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Eduard Egloff
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eduard Egloff
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1983267, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Traditio Mining AG, in Quarten, CHE-115.874.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, Publ. 6617168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, Eduard, von Wettingen, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6772196, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
OPENLIMIT HOLDING AG, in Baar, CH-400.3.022.524-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2011, Publ. 6375164).
Statutenänderung:
26.06.2012. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.06.2012 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 31.05.2012 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.05.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.06.2012 den Beschluss über die Gewährung einer bedingten Kapitalerhöhung vom 20.06.2011 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.06.2011 den Beschluss über die Gewährung einer bedingten Kapitalerhöhung vom 31.05.2010 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, Eduard, von Wettingen, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dattler, Heinrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, René C., von Aeschi SO, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Popescu-Zeletin, Dr. Radu G.A., deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6617168, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Traditio Mining AG, in Quarten, CH-320.3.067.622-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, S. 0, Publ. 6608174).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fonteyn, Dr. Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Boniswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bankert, Dr. Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zofingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff, Eduard, von Wettingen, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Percy Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.