Informazioni su Paul Froidevaux
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Froidevaux
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2652391, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Codere S.A., à Alle, CHE-106.500.230, société anonyme (No. FOSC 149 du 05.08.2015, Publ. 2306559).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Froidevaux, Paul, de Le Bémont JU, à Boncourt, membre, sans droit de signature;
Derungs, Lino, de Suraua, à Zürich, membre, avec signature collective à deux;
Flury, Alain Rémy, de Lommiswil, à Rebeuvelier, membre de la direction, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Maurer, Stefan, de Hausen am Albis, à Orselina, membre, avec signature individuelle;
Alinovi, Roger, de Ilanz/Glion, à Gränichen, membre de la direction, avec signature collective à deux;
Lewandowski, Tomasz Wlodzimierz, de Pologne, à Cornol, membre de la direction, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 1477487, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Econox SA, à Alle, CHE-103.710.050, société anonyme (No. FOSC 224 du 19.11.2013, Publ. 1187681).
Modification des statuts:
24.04.2014.
Nouveau but:
Réalisation, fabrication, achat, vente d'équipements industriels, achat, développement et revente de logiciels et de matériel informatique. La société peut également effectuer l'achat, la vente, la location, l'importation et l'exportation de véhicules, de pièces détachées et de matériel ainsi que l'exploitation d'un garage mécanique (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuret, Pierre, de Les Breuleux, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Bregnard, Emilie, de Bonfol, à Chevenez, membre, avec signature collective à deux;
Froidevaux, Paul, de Le Bémont JU, à Boncourt, membre, sans droit de signature;
Maitre, Jean-Maurice, de Epauvillers, à Epauvillers, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bregnard, Cyril Lucien Paul, de Bonfol, à Alle, président, avec signature individuelle [précédemment: Bregnard, Cyril, membre avec signature collective à deux];
Bregnard, Lucien Marcel Léon, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature individuelle [précédemment: Bregnard, Lucien, à Seleute, président avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 4246806, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Econox SA, à Alle, CH-677.3.000.103-3, Réalisation, fabrication, achat, vente d'équipements industriels, achat, développement et revente de logiciels et de matériel informatique. Société anonyme (FOSC no 246 du 19.12.2006, p. 10, publ. 3688126).
Personnes et signatures radiées:
Fiduciaire Jean-Maurice Maitre S.A., à Porrentruy, organe de révision;
Beuret-Poetzl, Hildegard, de Les Breuleux, à Porrentruy, avec procuration individuelle;
Beuret, Pascal, de Les Breuleux, à Porrentruy, avec procuration individuelle.
Inscription ou modification de personnes:
Bregnard, Lucien, de Bonfol, à Seleute, président, avec signature individuelle [précédemment: membre];
Beuret, Pierre, de Les Breuleux, à Porrentruy, membre, sans droit de signature [précédemment: président, avec signature individuelle];
Bregnard, Emilie, de Bonfol, à Chevenez, membre, avec signature collective à deux;
Bregnard, Cyril, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature collective à deux;
Froidevaux, Paul, de Le Bémont JU, à Boncourt, membre, sans droit de signature;
Maitre, Jean-Maurice, de Epauvillers, à Epauvillers, membre, avec signature collective à deux;
Muehlethaler, Philippe, de Graben, à Reconvilier, membre, sans droit de signature;
RéviAjoie Sàrl, à Porrentruy, organe de révision.