Informazioni su Lucien Marcel Léon Bregnard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lucien Marcel Léon Bregnard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005370546, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Econox SA, à Alle, CHE-103.710.050, société anonyme (No. FOSC 126 du 02.07.2021, Publ. 1005237830).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bregnard, Lucien Marcel Léon, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bregnard, Cyril Lucien Paul, de Bonfol, à Alle, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Bregnard, Florent Marcel Philippe, de Bonfol, à Cornol, avec procuration collective à deux avec un membre;
Godat, Olivier, de Les Bois, à Courgenay, avec procuration collective à deux avec un membre.
Numero di pubblicazione: 1477487, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Econox SA, à Alle, CHE-103.710.050, société anonyme (No. FOSC 224 du 19.11.2013, Publ. 1187681).
Modification des statuts:
24.04.2014.
Nouveau but:
Réalisation, fabrication, achat, vente d'équipements industriels, achat, développement et revente de logiciels et de matériel informatique. La société peut également effectuer l'achat, la vente, la location, l'importation et l'exportation de véhicules, de pièces détachées et de matériel ainsi que l'exploitation d'un garage mécanique (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuret, Pierre, de Les Breuleux, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Bregnard, Emilie, de Bonfol, à Chevenez, membre, avec signature collective à deux;
Froidevaux, Paul, de Le Bémont JU, à Boncourt, membre, sans droit de signature;
Maitre, Jean-Maurice, de Epauvillers, à Epauvillers, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bregnard, Cyril Lucien Paul, de Bonfol, à Alle, président, avec signature individuelle [précédemment: Bregnard, Cyril, membre avec signature collective à deux];
Bregnard, Lucien Marcel Léon, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature individuelle [précédemment: Bregnard, Lucien, à Seleute, président avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 1249675, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
CODECO, à Porrentruy, CHE-110.442.104, fondation (No. FOSC 116 du 19.06.2009, p. 15, Publ. 5079628).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bregnard, Lucien, de Bonfol, à Seleute, vice-président, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Maitre, Jean-Marie Paul Robert, de Clos du Doubs, à Boncourt, vice-président, sans droit de signature;
Cerf, Patrick Mauro, de Saulcy, à Penthalaz, membre, sans droit de signature.