Informazioni su Klaus Franken
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Klaus Franken
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006015697, Ufficio del registro di commercio Grigioni
U-NICA Solutions AG, in Landquart, CHE-112.774.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2023, Publ. 1005915806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franken, Klaus, von Landquart, in Igis (Landquart), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruffner, Men, von Maienfeld, in Maienfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005940296, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Franken & Partner GmbH, in Landquart, CHE-113.018.085, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, S.10, Publ. 4814358).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franken, Birgit, von Landquart, in Landquart, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: deutsche Staatsangehörige];
Franken, Klaus, von Landquart, in Landquart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: HR02-1004532401, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Actilor Intellectual Asset AG, in Malans, CHE-473.910.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2226033).
Firma neu:
Actilor Intellectual Asset AG in Liquidation.
Aktien neu:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franken, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Igis (Landquart), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinhauser, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Grabs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Alex J., von Zollikon, in Küsnacht (ZH), Liquidator, mit Einzelunterschrift, Mitglied [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rutz, Alfred, von Buchs (SG), in Trin, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Präsident [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].