Informazioni su Alex J. Bührer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Alex J. Bührer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004532401, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Actilor Intellectual Asset AG, in Malans, CHE-473.910.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2226033).
Firma neu:
Actilor Intellectual Asset AG in Liquidation.
Aktien neu:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franken, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Igis (Landquart), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinhauser, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Grabs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Alex J., von Zollikon, in Küsnacht (ZH), Liquidator, mit Einzelunterschrift, Mitglied [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rutz, Alfred, von Buchs (SG), in Trin, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Präsident [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004532402, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Actilor Management AG, in Malans, CHE-114.643.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741907).
Firma neu:
Actilor Management AG in Liquidation.
Aktien neu:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinhauser, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Grabs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Alex J., von Zollikon, in Küsnacht (ZH), Liquidator, mit Einzelunterschrift, Mitglied [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rutz, Alfred, von Buchs (SG), in Trin, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Präsident [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2097275, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Actilor Intellectual Asset AG, in Malans, CHE-473.910.615, Industriestrasse 4, 7208 Malans GR, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.04.2015.
Zweck:
Der Erwerb, das Halten, Verwalten und das Verwerten von Immaterialgüterrechten aller Art wie Patente, Lizenzen, Marken-, Nutzungs- und Urheberrechte, Know-How und Arbeitsergebnisse;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.00.
Aktien:
400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und vom 09.04.2015 diverse Forderungen im Gesamtbetrag von CHF 4'000'000.00, alles gemäss näherer Umschreibung im Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag, wofür 300'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und CHF 3'250'000.00 als Forderungen gutgeschrieben werden.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Patente und weitere Immaterialgüterrechte zum Preis von höchstens CHF 4'000'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per Brief, Telefax oder Email.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Rutz, Alfred, von Buchs SG, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bührer, Alex J., von Zollikon, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.