Informazioni su Martin F. Escher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin F. Escher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006072374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Familienfonds des Bürgermeisters Heinrich Escher, in Zürich, CHE-292.979.517, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Escher, Martin, von Zürich, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escher, Nora Alessandra, von Zürich, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005900741, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hermann Escher-Stiftung, in Zürich, CHE-222.875.054, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2023, Publ. 1005803925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Escher, Martin F., von Zürich, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escher, Christian, von Zürich, in Inwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1005803925, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hermann Escher-Stiftung, in Zürich, CHE-222.875.054, c/o Kendris AG, Wengistrasse 1, 8004 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
22.05.2023. 28.01.1927. 15.11.1924.
Weitere Adressen:
c/o Kendris AG, Postfach , 8021 Zürich 1.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt: a) Die Unterstützung der Erziehung und der beruflichen Ausbildung, inklusive Studienreisen, sowie der Weiterbildung von Begünstigten;
b) Die Unterstützung von hilfsbedürftigen Begünstigten;
c) Die Miete und den Unterhalt der Grabstätte von Hans Caspar und Rosine Escher-Züblin im Friedhof Sihlfeld Zürich, die als Familiengrab den Begünstigten zur Urnenbeisetzung offensteht;
d) Das Führen eines Familienarchivs. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Escher, Felix E., von Zürich, in Seegräben, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Adrian, von Zürich, in Ingenbohl, Mitglied des Stiftungsrates, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Andreas, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Martin F., von Zürich, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher Kubli, Pascale, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.