Indirizzo
c/o Kendris AG
Wengistrasse 1
8004 Zürich
Informazioni su Familienfonds des Bürgermeisters Heinrich Escher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Familienfonds des Bürgermeisters Heinrich Escher
- Familienfonds des Bürgermeisters Heinrich Escher ha sede a Zürich, è attiva e opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- La dirigenza dell’Organizzazione Familienfonds des Bürgermeisters Heinrich Escher è composta da 12 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 20.01.2022.
- Il 02.07.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Familienfonds des Bürgermeisters Heinrich Escher.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Blue Sky Business AG, Boraz Holding AG, Davira AG.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Nora Alessandra Escher,
Franziska Escher Kranich,
Adrian Ulrich Escher,
Prof. Dr. Felix E. Escher,
Andreas Escher
i più recenti aventi diritto di firma
Franziska Escher Kranich,
Adrian Ulrich Escher,
Prof. Dr. Felix E. Escher
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.01.2022
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.002.493-2
IDI/IVA
CHE-292.979.517
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Familienfonds bezweckt die Unterstützung der Erziehung, Aus- und Weiterbildung von Begünstigten; die Unterstützung von Begünstigten, wenn deren finanzielle Verhältnisse eine Unterstützung angezeigt erscheinen lassen; die Förderung des familiären Austausches und Zusammenhalts unter den Begünstigten und deren Familien, insbesondere durch die Organisation von Zusammenkünften; die Führung der Familiengenealogie und eines Familienarchivs. Die Stiftung ist eine Familienstiftung. Errichtung der Familienstiftung durch letztwillige Verfügung vom 04.04.1716 des Heinrich Escher, in Zürich. Sie ist nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt und muss keine Revisionsstelle bezeichnen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Familienfonds des Bürgermeisters Heinrich Escher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006072374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Familienfonds des Bürgermeisters Heinrich Escher, in Zürich, CHE-292.979.517, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Escher, Martin, von Zürich, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escher, Nora Alessandra, von Zürich, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1005388477, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Familienfonds des Bürgermeisters Heinrich Escher, in Zürich, CHE-292.979.517, c/o Kendris AG, Wengistrasse 1, 8004 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
04.04.1716. 23.08.2021.
Zweck:
Der Familienfonds bezweckt die Unterstützung der Erziehung, Aus- und Weiterbildung von Begünstigten;
die Unterstützung von Begünstigten, wenn deren finanzielle Verhältnisse eine Unterstützung angezeigt erscheinen lassen;
die Förderung des familiären Austausches und Zusammenhalts unter den Begünstigten und deren Familien, insbesondere durch die Organisation von Zusammenkünften;
die Führung der Familiengenealogie und eines Familienarchivs. Die Stiftung ist eine Familienstiftung. Errichtung der Familienstiftung durch letztwillige Verfügung vom 04.04.1716 des Heinrich Escher, in Zürich. Sie ist nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt und muss keine Revisionsstelle bezeichnen.
Eingetragene Personen:
Escher, Felix E., von Zürich, in Seegräben, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Adrian, von Zürich, in Ingenbohl, Mitglied des Stiftungsrates, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher Kranich, Franziska, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Andreas, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Christian, von Zürich, in Inwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Felix, genannt Felix C., von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Georg, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Jean Philippe, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Lorenz, von Bern, in Berlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Martin, von Zürich, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Richard, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher Kubli, Pascale, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.