Christian Escher
residente a Gamsen, da Brig-Glis Mandati attuali: Escher Cäsar AG Persone correlate: Pascal Erpen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Escher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Escher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Escher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Escher"
|
|
Christian Escher
residente a Termen, da Termen Mandati attuali: Stiftung Manusplus, Stiftung Atelier Manus Persone correlate: Mischa Gilbert Imboden, Mathias Bellwald, Esther Brigitta Madeleine Waeber-Kalbermatten e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Escher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Escher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Escher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Escher"
|
|
Christian Escher
residente a Inwil, da Zürich Mandati attuali: Hermann Escher-Stiftung, Familienfonds des Bürgermeisters Heinrich Escher Persone correlate: Pascale Escher Kubli, Andreas Escher, Felix E. Escher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Escher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Escher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Escher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Escher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Escher
Persone con il nome Christian Escher lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Altri servizi sociali
Assistenza sociale di anziani e disabili
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Altri servizi sociali
Assistenza sociale di anziani e disabili
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Christian Escher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Escher
Numero di pubblicazione: HR02-1005900741, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hermann Escher-Stiftung, in Zürich, CHE-222.875.054, Stiftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2023, Publ. 1005803925).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Escher, Martin F., von Zürich, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escher, Christian, von Zürich, in Inwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005826215, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Escher Cäsar AG, in Brig-Glis, CHE-107.009.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 29.12.2008, S.34, Publ. 4805262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Escher, Cäsar, von Brig-Glis, in Gamsen (Brig-Glis), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escher, Christian, von Brig-Glis, in Brig-Glis, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Erpen, Pascal, von Mörel-Filet, in Brig-Glis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005388477, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Familienfonds des Bürgermeisters Heinrich Escher, in Zürich, CHE-292.979.517, c/o Kendris AG, Wengistrasse 1, 8004 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
04.04.1716. 23.08.2021.
Zweck:
Der Familienfonds bezweckt die Unterstützung der Erziehung, Aus- und Weiterbildung von Begünstigten;
die Unterstützung von Begünstigten, wenn deren finanzielle Verhältnisse eine Unterstützung angezeigt erscheinen lassen;
die Förderung des familiären Austausches und Zusammenhalts unter den Begünstigten und deren Familien, insbesondere durch die Organisation von Zusammenkünften;
die Führung der Familiengenealogie und eines Familienarchivs. Die Stiftung ist eine Familienstiftung. Errichtung der Familienstiftung durch letztwillige Verfügung vom 04.04.1716 des Heinrich Escher, in Zürich. Sie ist nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt und muss keine Revisionsstelle bezeichnen.
Eingetragene Personen:
Escher, Felix E., von Zürich, in Seegräben, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Adrian, von Zürich, in Ingenbohl, Mitglied des Stiftungsrates, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher Kranich, Franziska, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Andreas, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Christian, von Zürich, in Inwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Felix, genannt Felix C., von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Georg, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Jean Philippe, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Lorenz, von Bern, in Berlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Martin, von Zürich, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher, Richard, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Escher Kubli, Pascale, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.