Informazioni su Thomas Eppler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Eppler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Eppler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004456302, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eppler Maler AG, in Zürich, CHE-107.851.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2011, Publ. 6059222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eppler, Rolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eppler, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2576500, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Oberheimet Dübendorf, in Dübendorf, CH-020.5.900.656-6, Erwerb einer Liegenschaft, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 24.07.2003, S. 19, Publ. 1098670).
Domizil neu:
c/o Evi Staub, Alte Gfennstrasse 55, 8600 Dübendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Rudolf, von Schangnau, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eppler, Thomas, von Zürich, in Dübendorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Albert, von Wald ZH, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eppler Maler AG, in Z ü r i c h , Betrieb eines Maler- und Tapezierergeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.1994, S. 2843).
Statutenänderung:
25.04.2001.
Zweck neu:
Führung eines Maler- und Tapezierergeschäftes;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma "Rolf Eppler, Malergeschäft", in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1979 zum Preise von CHF 68 646.62, von dem CHF 50 000.- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RKM-Dataproof AG, in Stäfa, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eppler, Thomas, von Zürich, in Dübendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Eppler, Rolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf];
Kratter Treuhand & Consulting, in Zürich, Revisionsstelle.